Christian Badertscher
residente a Riggisberg, da Lauperswil Mandati attuali: U. Badertscher Transport AG Persone correlate: Marcel Badertscher, Verena Badertscher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Badertscher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Badertscher"
|
|
Christian Badertscher
residente a Kloten, da Zäziwil Mandati attuali: Zielacker AG Persone correlate: Jürg Badertscher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Badertscher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Badertscher"
|
|
Christian Badertscher
residente a Montmollin, da Lauperswil Mandati attuali: Dechibois-Bardertscher Sàrl Persone correlate: Yannick Badertscher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Badertscher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Badertscher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Badertscher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Badertscher
Persone con il nome Christian Badertscher lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Compravendita di immobili propri
Condurre una segheria
Trasporto di persone e merci su strada
Compravendita di immobili propri
Condurre una segheria
Privato con il nome Christian Badertscher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Badertscher
Numero di pubblicazione: HR02-1006061441, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
P. Badertscher AG, in Kradolf-Schönenberg, CHE-102.880.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549732).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sassalbo GmbH, in Kradolf-Schönenberg (CHE-105.307.417), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 61'220.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'136.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Anteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [Anpassung Funktionsbezeichnung von Amtes wegen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Christian, von Eggiwil, in Kesswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005638366, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zielacker AG, in Lufingen, CHE-103.004.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178515).
Domizil neu:
Rebstrasse 14a, 8426 Lufingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Jürg, von Lufingen und Zäziwil, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Badertscher, Christian, von Zäziwil, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005496319, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
B&R DIREKT VERTRIEBS GMBH, in Kradolf-Schönenberg, CHE-114.739.589, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2009, S.15, Publ. 4903968).
Firma neu:
B&R DIREKT VERTRIEBS GMBH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.05.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Christian, von Eggiwil, in Kesswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösner, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Wertheim-Nassig (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Liquidatorin.