Mathias Bernhard Bachmann
residente a Küssnacht am Rigi, da Aristau Mandati attuali: EBAG Küssnacht Immobilien AG, maru ag e di più Persone correlate: Petra Sonja Fischer-Bachmann, Yvonne Bachmann Kneidl, Andreas Beat Bachmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mathias Bernhard Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mathias Bernhard Bachmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mathias Bernhard Bachmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mathias Bernhard Bachmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mathias Bernhard Bachmann
Persone con il nome Mathias Bernhard Bachmann lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle scuole di matura
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle scuole di matura
Privato con il nome Mathias Bernhard Bachmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mathias Bernhard Bachmann
Numero di pubblicazione: HR02-1006021192, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
EBAG Küssnacht Immobilien AG, in Küssnacht (SZ), CHE-167.965.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, S.0, Publ. 2833693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Bernhard, von Aristau, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Edith, von Aristau, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann Kneidl, Yvonne, von Adligenswil, in Adligenswil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Mathias, von Aristau, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer-Bachmann, Petra, von Triengen, in Udligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Andreas, von Aristau, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005110797, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
maru ag, in Küssnacht (SZ), CHE-498.598.037, Bahnhofweg 1, 6405 Immensee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Bewirtschaften, das Planen, das Umbauen, das Vermieten und das Veräussern von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.02.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bachmann, Mathias Bernhard, von Aristau, in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Andreas Beat, von Aristau, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3159803, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, S. 0, publizierten TR-Eintrag Nr. 791 vom 15.02.2016 Stiftung Gymnasium Immensee, in Küssnacht (SZ), CHE-109.298.674, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2675069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Mathias, von Aristau, in Küssnacht (SZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.