Dr. Urs Bachem
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Xpert Consulting AG Persone correlate: Urs Ehrbar Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Urs Bachem", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Urs Bachem"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Urs Bachem", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Urs Bachem"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Bachem
Persone con il nome Urs Bachem lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Urs Bachem
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Bachem
Numero di pubblicazione: HR02-1005554112, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Xpert Consulting AG, in Zürich, CHE-106.236.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, S.0, Publ. 2980499).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachem, Dr. Urs, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ehrbar, Urs, von Urnäsch, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004675156, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ERPsourcing AG, in Wallisellen, CHE-100.818.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, S.0, Publ. 2862465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachem, Urs, von Zürich, in Elgg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ehrbar, Urs, von Urnäsch, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Knill, Matthias, von Appenzell, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Thomas, von Neckertal, in Mont-Vully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ahr, Christian, von Bellinzona, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard, Walter, von Stadel, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1347049, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ERPsourcing AG, in Wallisellen, CHE-100.818.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2013, Publ. 7036872).
Statutenänderung:
04.11.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Alfred, von Oberrieden und Neuheim, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachem, Urs, von Zürich, in Elgg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Treureva AG (CHE-105.888.546)[CH-020.3.926.720-2], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Treureva AG (CH-020.3.926.720-2)].