Steven Avanthay
residente a Val-d'Illiez, da Val-d'Illiez Persone correlate: Patrick Marc Avanthay, Patrick Marc Avanthay Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Steven Avanthay", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Steven Avanthay"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Steven Avanthay", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Steven Avanthay"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Steven Avanthay
Persone con il nome Steven Avanthay lavorano in questi rami economici
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Uffici di architettura e ingegneria
Altro commercio con prodotti diversi
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Uffici di architettura e ingegneria
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Steven Avanthay
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Steven Avanthay
Numero di pubblicazione: HR02-1005823258, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Stebo SA, à Monthey, CHE-107.452.438, société anonyme (No. FOSC 154 du 11.08.2020, Publ. 1004955856).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Avanthay, Patrick, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Avanthay, Steven, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: directeur, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1005503229, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Avanthay Construction Sàrl, à Monthey, CHE-411.768.188, société à responsabilité limitée (No. FOSC 220 du 11.11.2020, Publ. 1005020576).
Nouvelle raison sociale:
Avanthay Construction Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 01.06.2022.
Inscription ou modification de personne(s):
Avanthay, Patrick Marc, de Val-d'Illiez, à Monthey, associé et gérant, liquidateur, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle];
Avanthay, Steven, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, directeur, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: directeur, avec signature individuelle, ].
Numero di pubblicazione: HR01-1005183575, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
MMTO Sàrl, à Monthey, CHE-326.340.597, Route de Prafenne 37, Case postale 304, 1871 Les Giettes, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.04.2021.
But:
La société a pour but l'exploitation d'un bureau technique et de dessin pour la construction en tout genre, notamment la conception de charpente métallique. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, faire toutes opérations mobilières, financières ou prestations de services et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 27.04.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Avanthay, Patrick Marc, de Val-d'Illiez, à Monthey, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Avanthay, Steven, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, gérant, avec signature individuelle.