Erwin Auf der Maur
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: PALMENROLLER AG Persone correlate: Alexander Otto Hermann Philipp, Florian Thomas Wagner, Daniel Balthasar Bürgler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin Auf der Maur", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin Auf der Maur"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erwin Auf der Maur", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erwin Auf der Maur"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erwin Auf der Maur
Persone con il nome Erwin Auf der Maur lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Erwin Auf der Maur
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erwin Auf der Maur
Numero di pubblicazione: HR02-1006090233, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung für Alterswohnungen der Genossame Ingenbohl, Brunnen, in Ingenbohl, CHE-101.658.668, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Auf der Maur, Theres, von Morschach und Ingenbohl, in Ingenbohl, Mitglied und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Bruno, von Oberiberg, in Ingenbohl, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auf der Maur, Erwin, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Auf der Maur, Richard, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Betschart, Franz, von Morschach, in Brunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auf der Maur, Roman, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Mitglied und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Peter, von Arth, in Ingenbohl, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Auf der Maur, Peter, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiget-Trütsch, Cornelia, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004699364, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PALMENROLLER AG, in Zürich, CHE-459.332.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, S.0, Publ. 3435063).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auf der Maur, Erwin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6932572, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Viehzuchtgenossenschaft Schönenbuch, in Ingenbohl, CH-130.0.001.387-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 181 vom 05.08.1976, S. 2264).
Statutenänderung:
31.03.2012.
Domizil neu:
bei Richard Auf der Maur, Gätzlistrasse 57, 6440 Ingenbohl.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Mit unbeschränkt solidarischer Haftbarkeit der Mitglieder.]. Gemäss Erklärung vom 16.5.2012 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horat, Alois, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Lieni, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Linggi, Paul, von Schwyz, in Ingenbohl, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulrich, Severin, von Muotathal, in Ibach, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Auf der Maur, Paul, von Ingenbohl, in Brunnen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auf der Maur, Richard, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucheli, Bruno, von Ruswil, in Ingenbohl, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auf der Maur, Erwin, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.