Javed Mohammed Ashraf
residente a Aarau, da Niederweningen Mandati attuali: ITW INFORMATIK AG Persone correlate: Jonas Allemann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Javed Mohammed Ashraf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Javed Mohammed Ashraf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Javed Mohammed Ashraf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Javed Mohammed Ashraf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Javed Mohammed Ashraf
Persone con il nome Javed Mohammed Ashraf lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Javed Mohammed Ashraf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Javed Mohammed Ashraf
Numero di pubblicazione: 2587215, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
crossmediacomm ag, in Aarau, CHE-100.906.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2302753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ashraf, Javed, von Niederweningen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nunziata, Salvatore, von Diegten, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2302753, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
crossmediacomm ag, in Aarau, CHE-100.906.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.115 vom 16.06.2011, Publ. 6207308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nunziata, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ashraf, Javed, von Niederweningen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlinsbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6207308, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
crossmediacomm ag, in Aarau, CH-400.4.021.649-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2009, S. 1, Publ. 5255776).
Statutenänderung:
08.06.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser & Vögtli Treuhand AG (CHE-110.056.712), in Küttigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ashraf, Javed, von Niederweningen, in Erlinsbach SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Obererlinsbach];
Nunziata, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Baden].