Karl Ammann
residente a Schwarzenbach, da Mosnang Mandati attuali: Trocknungsanlage Niederuzwil AG Persone correlate: Adrian Allenspach, Daniela Paul, Andreas Halter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karl Ammann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karl Ammann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karl Ammann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karl Ammann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Karl Ammann
Persone con il nome Karl Ammann lavorano in questi rami economici
Depositi e logistica
Depositi e logistica
Privato con il nome Karl Ammann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Karl Ammann
Numero di pubblicazione: HR02-1004734973, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Trocknungsanlage Niederuzwil AG, in Uzwil, CHE-107.270.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, S.0, Publ. 1004480518).
Domizil neu:
Gruebenstrasse 29, 9244 Niederuzwil [behördliche Änderung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Urs Konrad, von Waldkirch, in Jonschwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Karl, von Mosnang, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Stefan, von Hemberg, in Wolfertswil (Degersheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3490255, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
360 STANDORTMARKETING AG, bisher in Waltenschwil, CHE-467.897.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123845).
Statutenänderung:
20.04.2017.
Sitz neu:
Ermatingen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 151, 8272 Ermatingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Karl, von Laax, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauschenberger, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cabarete (DO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3140801, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Vera Nova Versand AG, bisher in Reinach AG, CHE-104.963.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2010, S. 2, Publ. 5900218).
Gründungsstatuten:
05.01.1999.
Statutenänderung:
06.10.2016.
Sitz neu:
Ermatingen.
Domizil neu:
Wolfsbergstrasse 9, 8272 Ermatingen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern alle Aktionäre und ihre Adressen bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitt, Markus Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Mülligen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Schmitt, Markus, in Baden];
Ammann, Karl Hermann, von Laax, in Waltenschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Ammann, Karl].