Daniel Amiet
residente a Bellach, da Selzach Mandati attuali: ASSB GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Amiet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Amiet"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Amiet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Amiet"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Amiet
Persone con il nome Daniel Amiet lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Daniel Amiet
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Amiet
Numero di pubblicazione: HR01-1004604301, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ASSB GmbH, in Bellach, CHE-324.028.309, Terrassenstrasse 41, 4512 Bellach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.04.2019.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, Treuhand, Coaching und Marketing. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 20.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Amiet, Daniel, von Selzach, in Bellach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004462175, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
MediService AG, in Zuchwil, CHE-108.428.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3931231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Dr. Jürg Th., von Hallau, in Oberbuchsiten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amiet, Daniel, von Selzach, in Bellach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
James, Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Oberdorf SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marksitzer, René, von Zürich, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, André, von Moosleerau, in Stadel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6064162, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Valora Holding AG, in Muttenz, CH-035.3.000.386-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 8, Publ. 5703616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matiaska, Georg, von Basel, in Gipf-Oberfrick, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amiet, Daniel, von Selzach, in Bellach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margiotta, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Alexia, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gazzi, Remo, von Arbon, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Pelster, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theobald, Alexander, von Obersiggenthal, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikerberg, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].