Valérie Amicone
residente a Jouxtens-Mézery, da Jouxtens-Mézery Mandati attuali: Ami Gestion Sàrl en liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valérie Amicone", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valérie Amicone"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valérie Amicone", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valérie Amicone"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Valérie Amicone
Persone con il nome Valérie Amicone lavorano in questi rami economici
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Privato con il nome Valérie Amicone
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Valérie Amicone
Numero di pubblicazione: 2967943, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Charivane SA, bisher in Bussigny-près-Lausanne, CHE-110.643.045, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013).
Gründungsstatuten:
26.04.2004.
Statutenänderung:
04.07.2016.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Unterrietstrasse 2a, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung des Handels, sowohl Gross- als auch Einzelhandels, auch mittels Online-Verkaufs, von Textilien und Bekleidungsartikeln im Allgemeinen, von Bekleidungszubehör aller Art, von Parfümerie-Produkten- und Artikeln und Kosmetische Mitteln im Allgemeinen, von Pflegemitteln für die persönliche Hygiene und entsprechenden Zubehör sowie Geschenkartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Firmanummer CH-550-1039373-7 wird durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-110.643.045 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-550-1039373-7 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-110.643.045.].Gemäss Erklärung vom 04.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amicone, Valérie, französische Staatsangehörige, in Jouxtens-Mézery, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zekri, Anna, von Bauen, in Crissier, Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Franck, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Divonne-les-Bains (FR), Direktor, mit Einzelunterschrift;
BfB Fidam révision SA (CH-550-0096433-4), in Renens (VD), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freund, Sandra, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6669952, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
ALNAT Liquidations Sàrl., à Conthey, CH-130.4.016.321-7, société à responsabilité limitée (No. FOSC 59 du 23.03.2012, p. 0, Publ. 6607962).
Inscription ou modification de personne(s):
Amicone, Valérie, de Jouxtens-Mézery, à Jouxtens-Mézery, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée sans droit de signature];
Zekri, Yvonne-Anna, de Bauen, à Crissier, associée, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée et gérante avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 6607962, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
ALNAT Liquidations Sàrl., précédemment à Freienbach, CH-130.4.016.321-7, société à responsabilité limitée (No. FOSC 232 du 29.11.2010, p. 13, Publ. 5913760).
Statuts originaires:
18.11.2010.
Modification des statuts:
29.02.2012.
Nouveau siège:
Conthey.
Nouvelle adresse:
Av. De la Gare 37, 1964 Conthey.
Nouveau but:
Liquidation des marchandises de toutes sortes et l'exécution de toutes activités y relatives (cf. Statuts pour but complet).
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. [biffé: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Gemäss Erklärung vom 18.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Günsberg, Natalya, de ukrainische Staatsangehörige, à Wilen SZ (Wollerau), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00;
Günsberg, Alexandre, de Basel, à Wilen SZ (Wollerau), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Franck, Philippe, ressortissant français, à Divonne-les-Bains (FR), associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 12 parts sociales de CHF 1'000.00;
Zekri, Yvonne-Anna, de Bauen, à Crissier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Amicone, Valérie, de Jouxtens-Mézery, à Jouxtens-Mézery, associée, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00;
Rossier, Sandrine, de Chavornay, à Lausanne, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
De Marval, Fiona, de Lausanne, à Lausanne, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 18.11.2010, il est renoncé à un contrôle restreint. [Les inscriptions seront désormais opérées en français].