Awaz Ali
residente a Bern, da Bern Mandati attuali: Berner Bär AG Persone correlate: Aland Ali, Jela Ali, Hasan Reza Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Awaz Ali", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Awaz Ali"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Awaz Ali", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Awaz Ali"
|
|
Awaz Ali
residente a Zürich, da Syrien Mandati attuali: Coiffeur Bernina GmbH Persone correlate: Nouri Ali Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Awaz Ali", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Awaz Ali"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Awaz Ali", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Awaz Ali"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Awaz Ali
Persone con il nome Awaz Ali lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Privato con il nome Awaz Ali
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Awaz Ali
Numero di pubblicazione: HR02-1005625389, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Coiffeur Saleh Bernina GmbH, in Zürich, CHE-324.860.555, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016515).
Statutenänderung:
30.11.2022.
Firma neu:
Coiffeur Bernina GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saleh, Ghamkin, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Al Saleh, Mjwel, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Saleh, Bahjat, von Gettnau, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tramparulo, Giuliano, italienischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ali, Awaz, syrischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ali, Nouri, syrischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4400605, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berner Bär AG, in Bern, CHE-465.309.226, Gesellschaftsstrasse 85, 3012 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.07.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Souvenirgeschäften sowie die Führung von Kiosken und den Handel mit Tabakwaren, Lebensmitteln und Uhren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 29.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017 Aktiven von CHF 252'495.75 und Fremdkapital von CHF 109'483.30 des Einzelunternehmens Nydegg Kiosk & Mini Market Reza, in Bern (CHE-115.794.102), wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 43'012.45 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Reza, Hasan, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ali, Awaz, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ali, Aland, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ali, Jela, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.