Philip Albrecht
residente a Basel, da Germania Mandati attuali: S + B Baumanagement AG Persone correlate: Udo Schwirtz, Michael Frey, Duy Khim Tran e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philip Albrecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philip Albrecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philip Albrecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philip Albrecht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Philip Albrecht
Persone con il nome Philip Albrecht lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Philip Albrecht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Philip Albrecht
Numero di pubblicazione: HR02-1006082548, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IBISCUS Hotel AG, in Winterthur, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, Publ. 1006070914).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Philipp, von Mels, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen].
Numero di pubblicazione: HR02-1006053110, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IBISCUS Hotel Beteiligungs AG, in Winterthur, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004932584).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der IBISCUS BETRIEBS AG, in Adliswil (CHE-103.342.584), gemäss Fusionsvertrag vom 30.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 10'157'043.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'088'701.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Park Hotel Winterthur AG, in Winterthur (CHE-101.404.151), gemäss Fusionsvertrag vom 30.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 11'120'657.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'111'373.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegt frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Philipp, von Mels, in Lachen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brendolise, Nina, von Zürich, in Fällanden, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geyer, Lucien Patric, von Ramsen, in Matzingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005799865, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürcher Hotellerie-Verein, in Zürich, CHE-100.091.546, Verein (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645218).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Moos, Martin, von Luzern, in Küssnacht SZ, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Römer, Bettina, von Zürich, in Lachen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhler, Michael, von Zürich, in Männedorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albrecht, Philipp, von Mels, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.