Bernadette Albrecht
residente a Basel, da Basel e Knutwil Mandati attuali: Genossenschaft Geburtshaus TagMond, Geburtshaus Tagmond GmbH Persone correlate: Stefan Saladin, Bernadette Recher-Hug, Julia Touray Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernadette Albrecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernadette Albrecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bernadette Albrecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bernadette Albrecht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bernadette Albrecht
Persone con il nome Bernadette Albrecht lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Bernadette Albrecht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bernadette Albrecht
Numero di pubblicazione: HR01-1004698210, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Genossenschaft Geburtshaus TagMond, in Pratteln, CHE-246.498.841, Hauptstrasse 26, 4133 Pratteln, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2019.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe der Bevölkerung;
die Versorgung rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbettzeit anzubieten;
die Betreibung eines Geburtshauses zu unterstützen;
die Zusammenarbeit mit lokalen Ärztinnen und Ärzten, freipraktizierenden Hebammen, Spitälern, Rettungsdiensten, Elternberatungsstellen und weiteren Fachleuten und Einrichtungen zu pflegen. Die Genossenschaft kann hierzu geeignete Räume mieten oder kaufen und diese dem Geburtshaus zur Verfügung stellen. Die Genossenschaft ist gemeinnützig. Sie verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Allfällige Reinerträge werden für die Zwecke der Genossenschaft verwendet. Die Genossenschaft ist politisch und konfessionell unabhängig.
Anteilscheine:
CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschaftsmitglieder erfolgen in schriftlicher Form. Gemäss Erklärung vom 24.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Saladin, Stefan, von Nuglar-St. Pantaleon, in Lupsingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albrecht, Bernadette, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Recher, Bernadette, von Ziefen, in Hölstein, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Touray, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Münchenstein, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2723745, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Geburtshaus Tagmond GmbH, in Pratteln, CHE-112.198.412, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, Publ. 1959667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfaff, Nathalie Susanne, von Liestal, in Pratteln, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Bernadette, von Basel und Knutwil, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5563912, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Geburtshaus Tagmond GmbH, in Pratteln, CH-280.4.008.307-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2008, S. 5, Publ. 4735554).
Statutenänderung:
4.12.2009.
Stammkapital neu:
CHF 36'000.-- [bisher: CHF 60'000.--]. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe. Vor der Kapitalherabsetzung vom 04.12.2009 wurden die 4 Stammeinlagen zu je CHF 15'000.-- aufgeteilt in 60 Stammanteile zu je CHF 1'000.--. Danach werden je 12 Stammeinlagen von Susanne van Gogh und Brigitte Lutz-Loosli im Betrag von je CHF 10'589.-- vernichtet und zurückbezahlt und im Betrag von je CHF 1'411.-- vernichtet und mit Bilanzverlust verrechnet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR in Verbindung mit Art. 782 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 24.02.2010 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Gogh, Susanne, von Rothenfluh, Mosnang und Zuzwil, in Gelterkinden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--;
Lutz-Loosli, Brigitte, von Wolfhalden, in Pratteln, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Bernadette, von Basel und Knutwil, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--];
Iseli Hueber, Herta, von Hasle bei Burgdorf, in Itingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Iseli, Herta, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--].