Rudolf Aellig
residente a Zürich, da Adelboden Mandati attuali: FINOPSTA AG Persone correlate: Petra Aellig, Alex Aellig Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Aellig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Aellig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Aellig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Aellig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rudolf Aellig
Persone con il nome Rudolf Aellig lavorano in questi rami economici
Leasing di immobilizzazioni immateriali
Leasing di immobilizzazioni immateriali
Privato con il nome Rudolf Aellig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Aellig
Numero di pubblicazione: HR02-1005723541, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FINOPSTA AG, bisher in Stans, CHE-101.031.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499363).
Statutenänderung:
17.03.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Kettberg 31, 8049 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Bruno, von Birrhard, in Buchs (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aelllig, Petra, von Muri bei Bern, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aellig, Rudolf, von Adelboden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005529751, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
e24 AG, in Zürich, CHE-113.969.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aellig, Rudolf, von Adelboden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Michael, von Etziken, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schümperli, Alexander, von Wäldi, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4242683, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ERGONOMICS AG, in Zürich, CHE-107.358.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4092933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aellig, Rudolf, von Adelboden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.