Gian Reto à Porta
residente a Scuol, da Scuol Mandati attuali: Aepsy AG, Norm Technologies AG e di più Persone correlate: Vu Hiep Doàn, Andrea Monique Jansen, Adonis Bou Chakra e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gian Reto à Porta", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gian Reto à Porta"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gian Reto à Porta", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gian Reto à Porta"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gian Reto à Porta
Persone con il nome Gian Reto à Porta lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Servizi per banche e istituti di credito
Fornitura di servizi informatici
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni e federazioni
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Servizi per banche e istituti di credito
Fornitura di servizi informatici
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni e federazioni
Privato con il nome Gian Reto à Porta
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gian Reto à Porta
Numero di pubblicazione: HR02-1006133952, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Go4Balance AG, in Zürich, CHE-308.038.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Martin Skovgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ringger, Reto, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
à Porta, Gian Reto, von Scuol, in Scuol, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Simantirakis, Michel Andreas, von Niederhasli, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005801877, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aepsy AG, in Zürich, CHE-223.965.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004322).
Statutenänderung:
08.06.2023. 18.07.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 139'551.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'551.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
89'967 Namenaktien zu CHF 1.00, 15'589 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 1), 8'160 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2A) und 25'835 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2B) [bisher: 84'411 Namenaktien zu CHF 1.00 und 15'589 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.06.2023 die mit Beschluss vom 08.10.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 08.10.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 1'549'900.00, wofür 8'160 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2A) sowie 25'835 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien 2B) ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Matthias, von Winterthur, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Andrea, von Ittigen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
à Porta, Gian Reto, von Scuol, in Scuol, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doàn, Vu Hiep, vietnamesischer Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005648133, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Skribble AG, in Zürich, CHE-397.613.998, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alvermann, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Nicole, von Basel, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neale, Joseph Stephen, britischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
à Porta, Gian Reto, von Scuol, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.