Informazioni su ZWEI RABEN AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ZWEI RABEN AG
- ZWEI RABEN AG ha sede a Einsiedeln, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- ZWEI RABEN AG è stata costituita nel 02.05.2019.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 02.06.2021.
- ZWEI RABEN AG è iscritta nel cantone SZ con l’IDI CHE-232.282.602.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.05.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Einsiedeln
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.026.725-9
IDI/IVA
CHE-232.282.602
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb eines Kultur-, Kongress-, Restaurations-, Bankett-, Ausstellungs-, und Unterhaltungsbetriebes ZWEI RABEN in Einsiedeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ZWEI RABEN AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005202345, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ZWEI RABEN AG, in Einsiedeln, CHE-232.282.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnotke, Jörg Dieter, von Lauterbrunnen, in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004624283, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ZWEI RABEN AG, in Einsiedeln, CHE-232.282.602, Hauptstrasse 20, 8840 Einsiedeln, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.04.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb eines Kultur-, Kongress-, Restaurations-, Bankett-, Ausstellungs-, und Unterhaltungsbetriebes ZWEI RABEN in Einsiedeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch Brief oder Email an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung vom 30.04.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Birchler, Lydia, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birchler, Jacqueline, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnotke, Jörg Dieter, von Lauterbrunnen, in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.