Indirizzo
Degerfeldstrasse 4
5107 Schinznach Dorf
Informazioni su Zulauf AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Zulauf AG
- Zulauf AG con sede a Schinznach Dorf è una Società anonima nel ramo «Agricoltura (diversa)». Zulauf AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Zulauf AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.03.1933.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 18.06.2015.
- L’azienda Zulauf AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-100.325.833.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Giuseppe Giglio,
Johannes Paul Zulauf,
Christian Samuel Zulauf
i più recenti aventi diritto di firma
Giuseppe Giglio,
Johannes Paul Zulauf,
Christian Samuel Zulauf
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.03.1933
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schinznach
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.906.067-0
IDI/IVA
CHE-100.325.833
Ramo economico
Agricoltura (diversa)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Baumschulgärtnerei; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MeiTreu und Partner AG | Eggenwil | 18.06.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | <2004 | 17.06.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Zulauf Hermann AG, Baumschule
- Baumschule Zulauf AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zulauf AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2214587, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Zulauf AG, in Schinznach, CHE-100.325.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.18 vom 28.01.2014, Publ. 1310833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger Treuhand AG ( CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle und Irniger, Stefan, von Niederrohrdorf, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Johannes, von Schinznach, in Biberstein, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, MeiTreu und Partner AG ( CHE-115.211.902), in Eggenwil, Revisionsstelle und Giglio, Giuseppe, von Basel und Luzern, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1310833, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Zulauf AG, in Schinznach-Dorf, CHE-100.325.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7012674).
Sitz neu:
Schinznach. Gemeindefusion vom 01.01.2014.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Johannes, von Schinznach, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schinznach-Dorf];
Zulauf, Christian Samuel, von Schinznach, in Auenstein, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schinznach-Dorf].
Numero di pubblicazione: 7012674, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Zulauf AG, in Schinznach-Dorf, CHE-100.325.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2009, S. 3, Publ. 4886054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkenbach, Markus, von Oberentfelden, in Lupfig, mit Einzelprokura.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.