Indirizzo
c/o Bendicht Hauswirth
Mattenstrasse 98
3780 Gstaad
Informazioni su Zückerli Wispile AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Zückerli Wispile AG
- Zückerli Wispile AG con sede a Gstaad è attiva. Zückerli Wispile AG è attiva nel ramo «Altri servizi di prenotazione».
- La dirigenza dell’azienda Zückerli Wispile AG fondata il 08.12.2004 è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 27.06.2022.
- L’IDI segnalata è CHE-112.136.523.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Reto Burri,
Arnold Hauswirth,
Bendicht Hauswirth-Röthlisberger,
Christof Jost Huber,
Daniel von Siebenthal
i più recenti aventi diritto di firma
Reto Burri,
Arnold Hauswirth,
Bendicht Hauswirth-Röthlisberger
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.12.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Saanen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.016.880-6
IDI/IVA
CHE-112.136.523
Ramo economico
Altri servizi di prenotazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Transport- und Beförderungsanlagen sowie Tourismusaktivitäten und Handel mit Liegenschaften. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben oder weiterveräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KMU-Revisionen AG | Bern | 09.12.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Thun | Thun | 14.12.2004 | 08.12.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zückerli Wispile AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005504986, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zückerli Wispile AG, in Saanen, CHE-112.136.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971665).
Domizil neu:
c/o Bendicht Hauswirth, Mattenstrasse 98, 3780 Gstaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Grünigen, Johann Peter, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Reto, von Boltigen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004971665, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zückerli Wispile AG, in Saanen, CHE-112.136.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, S.0, Publ. 1868339).
Domizil neu:
c/o Johann Peter von Grünigen, Promenade 20, 3780 Gstaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri-Brand, Arnold, von Boltigen, in Lauenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand-Ellenberger, Heinz, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kübli-Kaufmann, Hansruedi, von Gsteig, in Gsteig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth, Bendicht, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauswirth, Arnold, von Saanen, in Saanen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hauswirth-Brand, Arnold, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Grünigen, Johann Peter, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Grünigen-Trainiti, Johann Peter, Mitglied + Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Christof Jost, von Luzern, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Siebenthal, Daniel, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1868339, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zückerli Wispile AG, in Saanen, CHE-112.136.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2005, S. 3, Publ. 2622662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Thun, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU-Revisionen AG Thun (CHE-460.709.133), in Thun, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.