Informazioni su Zori Trading AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Zori Trading AG
- Zori Trading AG ha sede a Rudolfstetten, è attiva e opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza dell’azienda Zori Trading AG fondata il 16.12.1994 è composta da 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 29.12.2020. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Zori Trading AG è iscritta con l’IDI CHE-107.700.180.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.1994
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rudolfstetten-Friedlisberg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.016.234-2
IDI/IVA
CHE-107.700.180
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Konzertartikeln; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ringger Revisions AG in Liquidation | Birr | 22.12.1994 | 28.12.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zori Trading AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005061477, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Zori Trading AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-107.700.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2018, Publ. 1004454962). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringger Revisions AG (CHE-100.839.960), in Baden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004454962, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Zori Trading AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-107.700.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3265123).
Statutenänderung:
29.08.2018. 29.08.2018.
Zweck neu:
Handel mit Konzertartikeln;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Numero di pubblicazione: 3265123, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Zori Trading AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-107.700.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2002, Publ. 635792).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Preysch, Thomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogel, Daniel, von Flühli und Schüpfheim, in Wohlenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.