Informazioni su Zeytin SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Zeytin SA
- Zeytin SA è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche». La sede si trova a Crissier.
- L’azienda è stata costituita nel 23.05.2006 e ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 08.03.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-112.945.422.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.05.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Crissier
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.047.269-9
IDI/IVA
CHE-112.945.422
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation et commerce d'établissements publics tels que cafés, restaurants, bars et boulangeries.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Garmi | Lausanne | 30.05.2006 | 21.10.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zeytin SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005422652, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Zeytin SA, à Crissier, CHE-112.945.422 (FOSC du 04.02.2020, p. 0/1004821952). Sahin Ayhan n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Sahin Yusuf, de Echallens, à Cheseaux-sur-Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004821952, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Zeytin SA, à Crissier, CHE-112.945.422 (FOSC du 23.10.2017, p. 0/3825425). Imren Ali n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Sahin Ayhan, qui n'est plus président, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: 3825425, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Zeytin SA, à Crissier, CHE-112.945.422 (FOSC du 03.02.2016, p. 0/2637063). Imren Emine n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Imren Ali, maintenant de Morges, dont la procuration est éteinte, est élu administrateur et engage désormais la société par sa signature collective à deux.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Sahin Ayhan, de Lausanne, à Crissier, président.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.