Informazioni su zetcom group AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu zetcom group AG
- zetcom group AG opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Bern.
- zetcom group AG ha 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 01.02.2021.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-115.071.038.
- AAA & PLANUNG 96 Atelier Arbeitsgemeinschaft Architekten & Planer A&P 96 Genossenschaft, Afia, Aktiengesellschaft für Immobilien-Anlagen, Akeret Baumanagement AG hanno lo stesso indirizzo come zetcom group AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.09.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.033.753-0
IDI/IVA
CHE-115.071.038
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerben, Finanzieren, Halten und Verwalten von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SEFID Revision AG | Cham | 01.02.2021 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Loepthien Maeder Treuhand AG | Ittigen | 18.12.2017 | 31.01.2021 | |
Loepthien AG | Ittigen | 14.03.2016 | 17.12.2017 | |
AAA services Treuhand GmbH | Bern | 22.09.2009 | 14.02.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- zetcom group Ltd
- zetcom group SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: zetcom group AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005088089, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
zetcom group AG, in Bern, CHE-115.071.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemp, Marcel, von Wolhusen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gertsch, Dominik, von Lauterbrunnen, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004835744, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
zetcom group AG, in Bern, CHE-115.071.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936855).
Domizil neu:
Sandrainstrasse 3, 3007 Bern.
Numero di pubblicazione: 3936855, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
zetcom group AG, in Bern, CHE-115.071.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, Publ. 2720711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loepthien Treuhand AG (CHE-115.459.603), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.