Indirizzo
c/o Laure Aeschimann
Moosgasse 39
3232 Ins
Informazioni su ZEMIRE Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ZEMIRE Sàrl
- ZEMIRE Sàrl ha sede a Ins, è attiva e opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda ZEMIRE Sàrl è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 28.04.2000.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 22.11.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-101.175.418.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.04.2000
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ins
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.009.635-3
IDI/IVA
CHE-101.175.418
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but: consulting en entreprise et projets industriels, coaching, communication; établissement de documentation technique, traductions, formation, certification et contrôle qualité; achat, vente, développement, installation, location et maintenance d'équipement de toute nature.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bureau d'Ingénieurs Aeschimann BIA S.à.r.l.
- Bureau d'Ingénieurs Aeschimann BIA Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ZEMIRE Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005891488, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
ZEMIRE Sàrl, à Val-de-Travers, CHE-101.175.418 (FOSC du 07.11.2014, p. 0/1810171). Par suite du transfert de son siège à Ins, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Bern. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.
Numero di pubblicazione: HR02-1005890834, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ZEMIRE Sàrl, précédemment à Val-de-Travers, CHE-101.175.418, société à responsabilité limitée (du 13.01.2009, Publ. 4823254).
Modification des statuts:
09.11.2023.
Nouveau siège:
Ins.
Nouvelle adresse:
c/o Laure Aeschimann, Moosgasse 39, 3232 Ins.
Nouveau but:
La société a pour but: consulting en entreprise et projets industriels, coaching, communication;
établissement de documentation technique, traductions, formation, certification et contrôle qualité;
achat, vente, développement, installation, location et maintenance d'équipement de toute nature.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Numero di pubblicazione: 1810171, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Bureau d'Ingénieurs Aeschimann BIA S.à.r.l., à Val-de-Travers, CHE-101.175.418 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830).
Nouvelle raison sociale:
ZEMIRE Sàrl.
But modifié:
consulting en entreprises et projets industriels, coaching, communication;
établissement de documentation technique, traductions, formation, certification et contrôle qualité;
achat, vente, développement, installation, location et maintenance d'équipement de toute nature (pour but complet, cf. statuts). Aeschimann Marianne et Aeschimann Pierre-André ne sont plus associés, ni gérants;
leurs pouvoirs sont radiés et leurs parts sociales respectivent de CHF 8'000 ont été cédées à Aeschimann Gilles André, maintenant domicilié à Val-de-Travers, lequel est désormais titulaire d'une part sociale de CHF 2'000 et de deux parts sociales de CHF 8'000, lesquels sont divisées en 36 parts sociales de CHF 500. Division de la part sociale de CHF 2'000 de Aeschimann Laure, maintenant domiciliée à Ins, en 4 parts sociales de CHF 500. Les modalités de transfert des parts sociales dérogent à la loi selon les statuts.
Communications aux associés:
par courrier écrit, télécopie ou courrier électronique. Statuts modifiés le 27.10.2014.
Gérants:
Aeschimann Gilles André, président, et Aeschimann Laure, lesquels signent individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.