Informazioni su Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden S.A., à Montagny-près-Yverdon
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden S.A., à Montagny-près-Yverdon
- Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden S.A., à Montagny-près-Yverdon con sede a Montagny-près-Yverdon è attiva. Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden S.A., à Montagny-près-Yverdon è attiva nel ramo «Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili».
- Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden S.A., à Montagny-près-Yverdon ha 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 03.06.2021. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-101.475.056.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.01.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Montagny-près-Yverdon
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.158.902-5
IDI/IVA
CHE-101.475.056
Ramo economico
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrication et commerce de meubles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
DFG Fiduciaire SA | Echallens | 14.03.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MA. Fiducia SA | Echallens | 18.10.1994 | 13.03.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden S.A.
- Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden S.A., à Montagny-près-Yverdon
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005205838, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden S.A., à Montagny-près-Yverdon, à Montagny-près-Yverdon, CHE-101.475.056 (FOSC du 14.03.2016, p. 0/2721801). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 250'000, libéré à concurrence de CHF 250'000, divisé en 250 actions nominatives de CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: 2721801, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden S.A., à Montagny-près-Yverdon, à Montagny-près-Yverdon, CHE-101.475.056 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). MA. FIDUCIA SA (CH-550-0128860-7) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
DFG Fiduciaire SA (CHE-325.517.290), à Echallens.
Numero di pubblicazione: 1031383, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden S.A., à Yverdon-les-Bains, CH-550-0158902-5 (FOSC du 12.09.2012, p. 0/6845572). Statuts modifiés le 27 juin 2013.
Nouvelle raison de commerce:
Yverdon Meubles, J.-L. Zbinden S.A., à Montagny-près-Yverdon. Siège transféré à Montagny-près-Yverdon.
Nouvelle adresse:
le Bey 20, 1442 Montagny-Yverdon.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel, si les noms et adresses de tous les actionnaires sont connus, à défaut par insertion dans la FOSC.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.