Informazioni su YSM Investment AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu YSM Investment AG
- YSM Investment AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario». La sede si trova a Zürich.
- YSM Investment AG è stata costituita nel 24.06.2002.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 29.03.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-109.624.816.
- Blue Sky Business AG, Boraz Holding AG, Davira AG hanno lo stesso indirizzo come YSM Investment AG.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jasmine Stefanoni,
Christian Paul Lyk,
Adrian Ulrich Escher,
Kohei Yamanaka
i più recenti aventi diritto di firma
Jasmin Müller,
Jasmine Stefanoni,
Andrea Rita Widmer,
Angela Schenker,
Claudia Beyerlein
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.06.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.007.792-1
IDI/IVA
CHE-109.624.816
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Luzern | 29.10.2010 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Aarau | 18.08.2005 | 28.10.2010 | |
Testatoris AG | Luzern | <2004 | 17.08.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- YSM Investment S.A.
- YSM Investment Ltd.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: YSM Investment AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005711717, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
YSM Investment AG, in Zürich, CHE-109.624.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boss, Sandra, von Sigriswil, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jasmin, von Erlinsbach (SO), in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005520493, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
YSM Investment AG, in Zürich, CHE-109.624.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Margareta, von Glarus Süd, in Hägendorf, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuberbühler, Sonja, von Herisau, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefanoni, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenker, Angela, von Bleienbach, in Erlinsbach (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Andrea, von Hausen (AG), in Dottikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004653324, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
YSM Investment AG, in Zürich, CHE-109.624.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, S.0, Publ. 1759467).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefanoni, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG];
Beyerlein, Claudia, von Uzwil, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Sandra, von Sigriswil, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuberbühler, Sonja, von Herisau, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.