Indirizzo
c/o Paul Schilling
Hardstrasse 55
5432 Neuenhof
Informazioni su Yebolada GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Yebolada GmbH
- Yebolada GmbH a Neuenhof è una Società a garanzia limitata nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». Yebolada GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Yebolada GmbH è composta da 3 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 24.01.2022.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-138.663.818.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.07.2012
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Neuenhof
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.035.711-2
IDI/IVA
CHE-138.663.818
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Halten von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Lizenzen und Vertretungen übernehmen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Immaterialgüterrechte erwerben sowie Marken schützen lassen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yebolada GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005388059, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Yebolada GmbH, in Neuenhof, CHE-138.663.818, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, S.0, Publ. 6774874). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Ralf, von Böztal, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Hornussen];
Schilling, Antoinette, von Böztal, in Neuenhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hornussen];
Schilling, Paul, von Böztal, in Neuenhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hornussen].
Numero di pubblicazione: 6774874, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Yebolada GmbH, in Neuenhof, CH-400.4.035.711-2, c/o Paul Schilling, Hardstrasse 55, 5432 Neuenhof, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2012, 04.07.2012.
Zweck:
Halten von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Lizenzen und Vertretungen übernehmen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Immaterialgüterrechte erwerben sowie Marken schützen lassen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.06.2012 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der IS informatics solutions AG (CHE-109.407.087)[CH-400.3.022.964-4], in Schafisheim, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 21.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schilling, Ralf, von Hornussen, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schilling, Paul, von Hornussen, in Neuenhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilling, Antoinette, von Hornussen, in Neuenhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.