Informazioni su Y.GROUP SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Y.GROUP SA
- Y.GROUP SA opera nel settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva. La sede è a Rossens FR.
- La dirigenza dell’azienda Y.GROUP SA fondata il 17.06.2016 è composta da 4 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 23.05.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-280.103.122.
- Allo stesso indirizzo come Y.GROUP SA sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: COEO.tech SA, Eiffage Energie Systèmes SR Génie Climatique SA, succursale de Rossens, Y.energy sa.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Ludovic Duplan,
Alain Manuel Guttmann-Nicolet,
Emile Raymond Abboud,
Martial Gaspoz
i più recenti aventi diritto di firma
Ludovic Duplan,
Alain Manuel Guttmann-Nicolet,
Emile Raymond Abboud,
Martial Gaspoz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.06.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gibloux
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.561.160-8
IDI/IVA
CHE-280.103.122
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Prendre et gérer des participations dans toutes entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, tant en Suisse qu'à l'étranger ainsi qu'effectuer toutes opérations commerciales et financières liées directement ou indirectement à son objet (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Fribourg S.A. | Fribourg | 22.06.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Yerly Holding SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Y.GROUP SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006038006, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Y.GROUP SA, à Gibloux, CHE-280.103.122 (FOSC du 15.05.2018, p. 0/4229203).
Personnes radiées:
Dabaghchian Shahin, administrateur, président, signature individuelle;
Morel Didier Christian Michel, administrateur, signature individuelle.
Nouvelles personnes inscrites:
Duplan Ludovic, de France, à Paris (FR), administrateur, président, signature collective à deux;
Abboud Emile Raymond, de France, à Paris (FR), administrateur, signature collective à deux;
Gaspoz Martial, de Vex, à Lutry, administrateur, signature collective à deux;
Guttmann Alain Manuel, de Lausanne, à Vich, administrateur, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4229203, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Yerly Holding SA, à Gibloux, CHE-280.103.122 (FOSC du 19.07.2016, p. 0/2961147).
Nouvelle raison sociale:
Y.GROUP SA. Statuts modifiés le 01.05.2018.
Personne radiée:
Yerly Claude Jean, administrateur, président, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Dabaghchian Shahin, de Fribourg, à La Sonnaz, administrateur, président, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2961147, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Yerly Holding SA, à Gibloux, CHE-280.103.122 (FOSC du 22.06.2016, p. 0/2905467). Yerly Sylviane n'est plus administratrice, sa signature est radiée. Morel Didier Christian Michel, de France, à Paris (FR), est nommé administrateur, avec signature individuelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.