Indirizzo
c/o Säntis Treuhand GmbH
Fadenrainstrasse 7
9053 Teufen AR
Informazioni su Xonox GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Xonox GmbH
- Xonox GmbH ha sede a Teufen AR, è attiva e opera nel ramo «Esercizio di una società partecipate».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 04.12.2019, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Xonox GmbH è iscritta nel cantone AR con l’IDI CHE-188.724.439.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: cleanTEX Reinigungstextilien GmbH, Cryptozell Holding AG, Säntis Treuhand B. Fetz.
Dirigenza (3)
Amministrazione
Oliver Frielingsdorf,
Claus-Peter Friedrich Moser,
Antonio Miguel Rocha De Moura
i più recenti aventi diritto di firma
Oliver Frielingsdorf,
Claus-Peter Friedrich Moser,
Antonio Miguel Rocha De Moura
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.05.2011
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Teufen (AR)
Ufficio del registro di commercio
AR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.044.981-8
IDI/IVA
CHE-188.724.439
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwalten und Verkaufen von Beteiligungen sowie von Marken-, Patenten- und anderen Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft darf ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung keine Markenrechte veräussern oder belasten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Xonox LLC
- WK Real Estate GmbH
- WK Real Estate Consulting GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Xonox GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004774634, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Xonox GmbH, in Teufen (AR), CHE-188.724.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4008653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf von und zu Sandizell, Nikolaus Carl Max Emanuel Heinrich Herbert Tassilo, deutscher Staatsangehöriger, in Praia (CV), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4008653, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Xonox GmbH, in Teufen (AR), CHE-188.724.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3410545).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eppenberger, Andreas Conrad, von Neckertal, in Teufen (AR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frielingsdorf, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3410545, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Xonox GmbH, in Teufen (AR), CHE-188.724.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013775).
Statutenänderung:
13.03.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwalten und Verkaufen von Beteiligungen sowie von Marken-, Patenten- und anderen Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft darf ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung keine Markenrechte veräussern oder belasten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Azib, Obaid, britischer Staatsangehöriger, in Derby (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pedersen, Torben, dänischer Staatsangehöriger, in Hoerning (DK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Colshorn, Nicolai Helmut Carl-Hermann Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eppenberger, Andreas Conrad, von Neckertal, in Teufen (AR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Rocha De Moura, Antonio Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Riba de Ave (PT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Graf von und zu Sandizell, Nikolaus Carl Max Emanuel Heinrich Herbert Tassilo, deutscher Staatsangehöriger, in Praia (CV), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Claus-Peter Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Cascais (PT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.