Informazioni su Wyssen Seilbahnen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wyssen Seilbahnen AG
- Wyssen Seilbahnen AG è una Società anonima con sede a Reichenbach im Kandertal. Wyssen Seilbahnen AG appartiene al settore «Fabbricazione di altre macchine» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.06.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Wyssen Seilbahnen AG.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Wyssen Avalanche Control AG, WYSSEN DEFENCE AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Benjamin Meier,
Jakob Martin Wyssen,
Jürg Wyssen,
Christian Wyssen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.08.1977
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Reichenbach im Kandertal
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.008.329-7
IDI/IVA
CHE-102.355.443
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, Fabrikation, Montage und Vermietung von Seilbahnen, Maschinen und Geräten aller Art für Holz-, Material- und Personentransporte. Sie kann zudem mit Materialien aller Art Handel treiben und diese transportieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Kaenel Treuhand AG | Aeschi bei Spiez | 21.10.2015 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Kaenel Treuhand | Aeschi bei Spiez | 19.01.2009 | 20.10.2015 | |
Inniger Treuhand GmbH | Adelboden | 08.09.2004 | 18.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wyssen Seilbahnen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005776218, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wyssen Seilbahnen AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-102.355.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993232).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Benjamin, von Frauenfeld, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004993232, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wyssen Seilbahnen AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-102.355.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2018, Publ. 1004498257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyssen-Germann, Samuel, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004498257, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wyssen Seilbahnen AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-102.355.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2015, Publ. 2437449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyssen-Schmid, Ernst, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssen, Jürg, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyssen, Jakob Martin, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyssen-Germann, Samuel, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyssen, Christian, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.