Informazioni su Wotreva AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wotreva AG
- Wotreva AG da Bern opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 18.12.2008.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 20.02.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-114.639.864.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Janique Mäder,
Reto Jordi,
Stephan Andreas Lott,
Ralph Brenzikofer,
Christoph Zaugg
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.043.552-2
IDI/IVA
CHE-114.639.864
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften sowie die Überbauung von Grundstücken in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 24.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
WOTREVA | 30.05.2006 | attivo | 00557/2006 |
Ultimi comunicati FUSC: Wotreva AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005965533, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wotreva AG, in Bern, CHE-114.639.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136981).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Janique, von Mühleberg, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005136981, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wotreva AG, in Bern, CHE-114.639.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Daniel, von Heiligenschwendi, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Reto, von Wyssachen, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004855147, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wotreva AG, in Bern, CHE-114.639.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3307153).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel, von Heiligenschwendi, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lott, Stephan Andreas, von Flühli, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates + Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.