Indirizzo
via Cantonale 2A
6928 Manno
Informazioni su WORK & WORK Consulting Sagl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu WORK & WORK Consulting Sagl
- WORK & WORK Consulting Sagl con sede a Manno è attiva. WORK & WORK Consulting Sagl è attiva nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 21.03.2002.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 29.06.2011.
- L'IDI della azienda è CHE-109.517.327.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.03.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Manno
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-514.4.026.118-4
IDI/IVA
CHE-109.517.327
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo
La consulenza e formazione su certificazioni di sistemi di qualità e di prodotto. Consulenza e formazione su sicurezza sul lavoro, organizzazione aziendale in senso generale legata ai sistemi ed al controllo di produzione, introduzione ed implementazione di software gestionali. Formazione del personale aziendale e riqualificazione del personale non occupato. Svolgimento di operazioni legate al presente scopo sociale. Può assumere partecipazioni. Può acquistare fondi in Svizzera che servono come stabilimento permanente di un commercio, di un'industria o di un'altra impresa esercitata in forma commerciale, di un'azienda artigianale o di una libera professione. All'estero può acquistare beni immobili di qualsiasi genere.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: WORK & WORK Consulting Sagl
Numero di pubblicazione: 6227202, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
WORK & WORK Consulting Sagl, in Manno, CH-514.4.026.118-4, società a garanzia limitata (FUSC no. 179 del 16.09.2009, p. 14, Pubbl. 5249034). Con dichiarazione del 22.06.2011 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Numero di pubblicazione: 5249034, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
WORK & WORK Consulting Sagl, in Manno, CH-514.4.026.118-4, Società a garanzia limitata (FUSC no. 94 del 16.5.2007, pagina 16, publ. 3933294).
Statuti modificati:
2.9.2009, 9.9.2009.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Frison, Gian Carlo, cittadino italiano, in Caslano, socio e gerente, con firma individuale, con una quota da CHF 1'000.-- [finora: in Sorengo, con una quota da CHF 16'000.--];
Peduzzi, Carlo, da Acquarossa, in Cadempino, socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con una quota da CHF 10'000.-- [finora: socio, senza diritto di firma, con una quota da CHF 4'000.--];
Morini Peduzzi, Alessia, da Savosa, in Lugano, socia, senza diritto di firma, con una quota da CHF 9'000.--.
Numero di pubblicazione: 3933294, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
WORK & WORK Consulting Sagl, in Manno, CH-514.4.026.118-4, la consulenza e formazione su certificazioni di sistemi di qualità e di prodotto, Società a garanzia limitata (FUSC no. 60 del 27.3.2002, pagina 11, publ. 402956).
Statuti modificati:
30.4.2007.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Agustoni, Michele, da Chiasso, in Sorengo, socio e gerente, con firma collettiva a due, con una quota da CHF 4'000.--.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Frison, Gian Carlo, cittadino italiano, in Sorengo, socio e gerente, con firma individuale, con una quota da CHF 16'000.-- [finora: in Lugano, con firma collettiva a due];
Peduzzi, Carlo, da Acquarossa, in Cadempino, socio, senza diritto di firma, con una quota da CHF 4'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.