Informazioni su WOLEG AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu WOLEG AG
- WOLEG AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle altre strutture di assistenza (senza case di vacanza)». La sede si trova a Roggwil BE.
- C'é 7 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 13.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda WOLEG AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-389.640.102.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Simon Lerch,
Friedrich Kurt gen. Fredy Lindegger,
Janine Jauner,
Philippe Laurent Abt,
Peter Schmid
i più recenti aventi diritto di firma
Simon Lerch,
Friedrich Kurt gen. Fredy Lindegger,
Janine Jauner,
Philippe Laurent Abt,
Jeannine Grütter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.06.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Roggwil (BE)
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.057.520-3
IDI/IVA
CHE-389.640.102
Ramo economico
Esercizio delle altre strutture di assistenza (senza case di vacanza)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer sozialpädagogischen Wohn- und Lebensgemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Sie verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche, die nicht oder nur zum Teil von den Sorgeberechtigten betreut werden können, in ihrer Entwicklung mit einer angemessenen Betreuung und Erziehung zu unterstützen, zu fördern und zu begleiten. Die Gesellschaft bezweckt die individuelle Förderung der Selbständigkeit und der beruflichen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Die Gesellschaft ist eine gemeinnützige Institution, die keinen Gewinn anstrebt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Interrevi AG | Huttwil | 25.04.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 02.07.2013 | 24.04.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: WOLEG AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006128909, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
WOLEG AG, in Roggwil (BE), CHE-389.640.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2024, Publ. 1006017484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Roland, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grütter, Martha, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Simon, von Wynigen, in Holzhäusern ZG (Risch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Abt, Philippe Laurent, von Bretzwil, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jauner, Janine, von Neuenegg, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindegger, Friedrich Kurt, von Beromünster, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grütter, Jeannine, von Roggwil (BE), in Oberönz (Herzogenbuchsee), mit Einzelunterschrift;
Grütter, Priska, von Roggwil (BE), in Langenthal, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006017484, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
WOLEG AG, in Roggwil (BE), CHE-389.640.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Daniela Emma, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, René Marcel, von Thun, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Interrevi AG (CHE-101.493.350), in Huttwil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005581271, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
WOLEG AG, in Roggwil (BE), CHE-389.640.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, S.0, Publ. 2336901).
Statutenänderung:
19.08.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Roland, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Grütter, Martha, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Meyer, Daniela Emma, von Roggwil (BE), in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, René Marcel, von Thun, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.