Indirizzo
c/o Werner Troxler
Gibelstrasse 3
6231 Schlierbach
Informazioni su Wohnbaugenossenschaft Schlierbach WBGS
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wohnbaugenossenschaft Schlierbach WBGS
- Wohnbaugenossenschaft Schlierbach WBGS è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Schlierbach.
- La dirigenza dell’Organizzazione Wohnbaugenossenschaft Schlierbach WBGS è composta da 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 06.10.1978.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 17.04.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio LU con l’IDI CHE-104.216.539.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Ferdinand-Josef Steiger,
Marcel Troxler,
Philipp Arnold,
Thomas Nufer,
Werner Troxler
i più recenti aventi diritto di firma
Ferdinand-Josef Steiger,
Marcel Troxler,
Philipp Arnold,
Thomas Nufer,
Werner Troxler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.10.1978
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Schlierbach
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.5.009.765-7
IDI/IVA
CHE-104.216.539
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beschaffung von preisgünstigen Wohnungen durch Bau und Erwerb von Wohnhäusern oder Wohnungen unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht; sie verfolgt insbesondere den Zweck, den preisgünstigen Wohnungsbau im Sinne des eidg. Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) sowie entsprechender kantonaler oder kommunaler Erlasse zu fördern; Erwerb oder Veräusserung von Grundstücken sowie Bau, Erwerb, Verwaltung oder Vermietung von Häusern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wohnbaugenossenschaft Schlierbach WBGS
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005724845, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Schlierbach WBGS, in Schlierbach, CHE-104.216.539, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605278).
Domizil neu:
c/o Werner Troxler, Gibelstrasse 3, 6231 Schlierbach.
Numero di pubblicazione: HR02-1004605278, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Schlierbach WBGS, in Schlierbach, CHE-104.216.539, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3677555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Hans, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Ferdinand Josef, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 3677555, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Schlierbach WBGS, in Schlierbach, CHE-104.216.539, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, Publ. 5386150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Peter, von Davos und Fideris, in Schlierbach, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Arnold, Werner, von Schlierbach, in Schlierbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Marcel, von Schlierbach, in Schlierbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Hartmann, Hans, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Arnold, Philipp, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Nufer, Thomas, von Sursee, in Schlierbach, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.