Indirizzo
c/o Carmen Terreni
Schybenacherweg 8a
6285 Hitzkirch
Informazioni su Wohnbaugenossenschaft Hitzkirch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wohnbaugenossenschaft Hitzkirch
- Wohnbaugenossenschaft Hitzkirch è una Società cooperativa con sede a Hitzkirch. Wohnbaugenossenschaft Hitzkirch appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Wohnbaugenossenschaft Hitzkirch è composta da 5 persone.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.12.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Wohnbaugenossenschaft Hitzkirch è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-102.328.535.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Carmen Terreni,
Eduard Kost,
Stephan Kurmann,
Gaby Müller,
Kurt Wilhelm
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.10.1957
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Hitzkirch
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.5.013.260-8
IDI/IVA
CHE-102.328.535
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb von Bauterrain in der Gemeinde Hitzkirch; Erstellung von Wohnungen im Sinne des Familienschutzes; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wohnbaugenossenschaft Hitzkirch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005619289, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Hitzkirch, in Hitzkirch, CHE-102.328.535, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621491).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm, Kurt, von Hitzkirch und Dagmersellen, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004621491, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Hitzkirch, in Hitzkirch, CHE-102.328.535, Genossenschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, S.0, Publ. 2504021).
Domizil neu:
c/o Carmen Terreni, Schybenacherweg 8a, 6285 Hitzkirch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borner, Niklaus, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terreni, Carmen, von Gurtnellen und Schongau, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Stephan, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Verwalter, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2504021, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Hitzkirch, in Hitzkirch, CHE-102.328.535, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, Publ. 6606796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amhof, Peter, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Josef, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied und Verwalter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kost, Eduard, von Beromünster, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borner, Niklaus, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Hitzkirch und Gelfingen];
Kurmann, Stephan, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wilhelm, Kurt, von Hitzkirch und Dagmersellen, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.