Informazioni su Wohnbau-Genossenschaft Steckborn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wohnbau-Genossenschaft Steckborn
- Wohnbau-Genossenschaft Steckborn ha sede a Steckborn ed è attiva. Essa è una Società cooperativa ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- Il 05.05.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-103.344.904.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Daniela Schüpbach,
Rebekka Marion Johanni,
Josef Klaus,
Brigitte Diggelmann Rigling,
Marianne Loretz
i più recenti aventi diritto di firma
Daniela Schüpbach,
Rebekka Marion Johanni,
Josef Klaus,
Brigitte Diggelmann Rigling
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.02.1945
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Steckborn
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.5.004.428-4
IDI/IVA
CHE-103.344.904
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellung gesunder und billiger Wohnungen zum Selbstkostenpreis.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wohnbau-Genossenschaft Steckborn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005466239, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohnbau-Genossenschaft Steckborn, in Steckborn, CHE-103.344.904, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639935). [Teils Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann, Anton, von Buttisholz, in Steckborn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitzli, Martin, von Jonschwil, in Steckborn, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Daniela, von Grosshöchstetten, in Steckborn, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretz, Marianne, von Vals, in Steckborn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Johanni, Rebekka, von Jenins, in Steckborn, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004639935, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohnbau-Genossenschaft Steckborn, in Steckborn, CHE-103.344.904, Genossenschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2013, S.0, Publ. 7134526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Roger, von Wattwil, in Steckborn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger-Bachmann, Ingrid, von Langenthal, in Steckborn, Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Josef, von Niederhelfenschwil, in Steckborn, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diggelmann, Brigitte, von Fischenthal, in Steckborn, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7134526, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohnbau-Genossenschaft Steckborn, in Steckborn, CH-440.5.004.428-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6777830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Willi, von Kemmental, in Steckborn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolb, Rudolf, von Herdern, in Steckborn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Roger, von Wattwil, in Steckborn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stirnimann, Anton, von Buttisholz, in Steckborn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.