Indirizzo
c/o Ernst Selmoni AG
Aliothstrasse 4
4142 Münchenstein
Informazioni su Wohlfahrtsfonds Selmoni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wohlfahrtsfonds Selmoni
- Wohlfahrtsfonds Selmoni con sede a Münchenstein è attiva. Wohlfahrtsfonds Selmoni è attiva nel ramo «Esercizio di una casse pensioni».
- Wohlfahrtsfonds Selmoni è stata costituita nel 31.05.1958.
- Il 08.02.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-109.733.285.
- 13 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Ernst Selmoni AG, microtom ag, NorthC Schweiz AG, Zweigniederlassung Münchenstein.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Claude Voellmy,
Jérôme Schmutz,
Jakob Lorenz Grieder,
Dr. Pascal Schmutz
i più recenti aventi diritto di firma
Marius Bitter,
Claude Voellmy,
Jérôme Schmutz,
Jakob Lorenz Grieder,
Dr. Pascal Schmutz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.05.1958
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Münchenstein
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.7.001.522-8
IDI/IVA
CHE-109.733.285
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Finanzierung und Leistung von Beiträgen der Stifterfirma (sowie mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen) an steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen, denen sie sich angeschlossen oder die sie selbst errichtet haben. Der Anschluss einer verbundenen Unternehmung erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung, die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist. Die Rechte der bisherigen Destinatäre müssen gewahrt werden.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Testor Treuhand AG | Basel | 16.10.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wohlfahrtsfonds Selmoni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005956201, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohlfahrtsfonds Selmoni, in Münchenstein, CHE-109.733.285, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005820172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, René, von Frenkendorf, in Duggingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitter, Marius, von Wallbach, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005820172, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohlfahrtsfonds Selmoni, in Münchenstein, CHE-109.733.285, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villoz, Michel André, von Sauge, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005550551, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohlfahrtsfonds Selmoni, in Münchenstein, CHE-109.733.285, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005409245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voellmy-Grieder, Eva, von Sissach, in Pratteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voellmy, Claude, von Sissach, in Pratteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.