Indirizzo
Passage Saint-François 9
1003 Lausanne
Informazioni su WNG SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu WNG SA
- WNG SA opera nel settore «Fornitura di servizi informatici» ed è attualmente attiva. La sede è a Lausanne.
- La dirigenza dell’azienda WNG SA fondata il 19.09.2002 è composta da 9 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 09.08.2024.
- L’azienda WNG SA è iscritta con l’IDI CHE-109.579.400.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 11 altre aziende attive. Queste includono: Antadis (Suisse) SA, Apolo II SA, Apolo SA.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Pierrick Le Viavant,
Laura Fenners,
Luca Maranzano,
Vivianne Ricard Rochat,
Francesco Fuino
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.09.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.031.203-0
IDI/IVA
CHE-109.579.400
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toute opération dans le domaine de l'informatique, du graphisme et de la communication.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 23.06.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ACF Audit Conseil Fiduciaire et Fiscal SA | Morges | 15.01.2010 | 22.06.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- WnG Solutions SA
- WnG Solutions Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: WNG SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006103819, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
WNG SA, à Lausanne, CHE-109.579.400 (FOSC du 25.05.2023, p. 0/1005754120). La signature de Curchod Jérôme est radiée. Signature collective à deux est conférée à Le Viavant Pierrick, de France, à Genève. Signature collective à deux, pas entre eux ni avec de Barrigue de Montvallon Zoé, Fuino Francesco, Garea García Begoña, Ricard Rochat Vivianne et Splivalo Raphaël, est conférée à Fenners Laura, de Kreuzlingen, à Bulle, et Maranzano Luca, de Italie, à Bourg-en-Lavaux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005754120, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
WNG SA, à Lausanne, CHE-109.579.400 (FOSC du 22.10.2021, p. 0/1005318562). La signature de Hantson Alex est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005318562, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
WNG SA, à Lausanne, CHE-109.579.400 (FOSC du 08.10.2021, p. 0/1005308747). Signature collective à deux pas avec de Barrigue de Montvallon Zoé, Splivalo Raphaël, Garea García Begoña, Fuino Francesco ni Hantson Alex est conférée à Ricard Rochat Vivianne, de L'Abbaye, à Lausanne.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.