Succursale (4)
Informazioni su wlw Bauingenieure AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu wlw Bauingenieure AG
- wlw Bauingenieure AG a Mels è una Società anonima nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». wlw Bauingenieure AG è attiva.
- wlw Bauingenieure AG è stata costituita nel 18.03.1976.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 09.06.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-105.811.325.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Bear Engineering AG, WBK Immobilien AG.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Anton Müller,
Jörg Hartmann,
Marc De Coi,
René Walser,
Michael Rupf
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.03.1976
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mels
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.015.733-4
IDI/IVA
CHE-105.811.325
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RevisionsPartner AG | Mels | 21.02.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIT Treuhand AG | Mels | 20.08.2007 | 20.02.2020 | |
BDO AG | Zürich | <2004 | 19.08.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ingenieurbüro Widrig, Leumann & Willi AG
- Ingenieurbüro Widrig H.W. AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: wlw Bauingenieure AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005765263, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
wlw Bauingenieure AG, in Mels, CHE-105.811.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752895).
Zweigniederlassung neu:
Seewis im Prättigau (CHE-244.712.259) [bisher: Fläsch (CHE-244.712.259)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005752895, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
wlw Bauingenieure AG, in Mels, CHE-105.811.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Hugo Karl Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Binz (Maur), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ragettli, René, von Flims, in Fläsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005583641, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
wlw Bauingenieure AG, in Mels, CHE-105.811.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253543).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Hugo Karl Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Binz (Maur), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.