Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su WishChart GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.02.2009
Cancellazione dal registro delle imprese
10.06.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Walzenhausen
Ufficio del registro di commercio
AR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-300.4.016.090-6
IDI/IVA
CHE-114.727.770
Ramo economico
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- WishChart GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: WishChart GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2882859, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
WishChart GmbH in Liquidation, in Walzenhausen, CHE-114.727.770, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2354447).
Löschungsgrund:
Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin vom 03.12.2015 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2354447, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
WishChart GmbH, in Walzenhausen, CHE-114.727.770, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2012, Publ. 6702180).
Firma neu:
WishChart GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.08.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 6702180, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
WishChart GmbH, in Walzenhausen, CH-300.4.016.090-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 3, Publ. 5390728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Comolli, Marco, von Ufhusen, in Walzenhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stiel, Jörg, von Neuenhof, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.