Informazioni su Willi Frehner AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Willi Frehner AG
- Willi Frehner AG ha sede a Oberbüren, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di utensileria, oggetti di coltelleria e serrature».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Il 12.02.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Willi Frehner AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-108.037.711.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.07.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberbüren
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.021.600-8
IDI/IVA
CHE-108.037.711
Ramo economico
Fabbricazione di utensileria, oggetti di coltelleria e serrature
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung sämtlicher mechanischer Arbeiten und Werkzeugbau. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundbesitz erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Urania Treuhand AG | Zuzwil (SG) | 27.10.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lenz Treuhand AG | Zürich | 14.05.2009 | 26.10.2020 | |
Treuhand Peter Lenz | Jonschwil | <2004 | 13.05.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Frehner Willi AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Willi Frehner AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005099516, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Willi Frehner AG, in Oberbüren, CHE-108.037.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005009015).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner, Marco, von Urnäsch, in Niederwil SG (Oberbüren), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frehner, Silvan, von Urnäsch, in Niederwil SG (Oberbüren), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005009015, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Willi Frehner AG, in Oberbüren, CHE-108.037.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S.15, Publ. 5018812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz Treuhand AG (CH-320.3.062.161-8), in Jonschwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner, Willi, von Urnäsch, in Niederwil SG (Oberbüren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Urania Treuhand AG (CHE-108.122.452), in Zuzwil SG, Revisionsstelle. [Anpassung der Funktion aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]
Numero di pubblicazione: 5018812, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Willi Frehner AG, in Oberbüren, CH-320.3.021.600-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.1998, S. 4354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Peter Lenz, in Jonschwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz Treuhand AG (CH-320.3.062.161-8), in Jonschwil, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.