Indirizzo
c/o SchochMaierPartner
Bogenstrasse 9
9000 St. Gallen
Informazioni su Willi Elbe Industrie AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Willi Elbe Industrie AG
- Willi Elbe Industrie AG ha sede a St. Gallen ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fabbricazione di altre macchine».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.07.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-489.726.170.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Willi Elbe Industrie AG: Bischoff Holding AG, Bischoff Textil AG, BS 9 AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.06.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.071.705-7
IDI/IVA
CHE-489.726.170
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung aller Geschäfte im Zusammenhang mit der Produktion und dem Handel von Gelenkwellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bösch & Rinderer Revisions AG | Buchs (SG) | 29.06.2012 | 02.07.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Willi Elbe Industrie AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006074534, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Willi Elbe Industrie AG, in Grabs, CHE-489.726.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739605).
Statutenänderung:
15.03.2024. 23.05.2024.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
c/o SchochMaierPartner, Bogenstrasse 9, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausübung aller Geschäfte im Zusammenhang mit der Produktion und dem Handel von Gelenkwellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Willi Elbe AG, nämlich den Geschäftsbereich Produktion, gemäss Vertrag vom 21.06.2012 und Inventar per 01.01.2012, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'329'375.00 und die übernommenen Passiven CHF 850'369.00 betragen, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 79'006.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.06.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch & Rinderer Revisions AG (CHE-110.468.003), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005739605, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Willi Elbe Industrie AG, in Grabs, CHE-489.726.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005285003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lange, Gero Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Waiblingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Pöferlein, Markus Klaus Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güntzel, Alexander Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Graben-Neudorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005285003, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Willi Elbe Industrie AG, in Grabs, CHE-489.726.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gusenleitner, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lange, Gero Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Waiblingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Pöferlein, Markus Klaus Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.