Informazioni su Werteger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Werteger AG
- Werteger AG opera nel settore «Servizi pubblicità» ed è attualmente attiva. La sede è a Hergiswil NW.
- La dirigenza dell’azienda Werteger AG fondata il 07.04.2017 è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 06.04.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio NW con l’IDI CHE-356.025.870.
- 123 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: 2win GmbH, Abakus 4.0 AG, ABN Consulting Sàrl.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.04.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hergiswil (NW)
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-150.3.476.474-8
IDI/IVA
CHE-356.025.870
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Online- und Direct-Marketing-Aktivitäten und den Vertrieb von Produkten aller Art. Sie kann Consulting-Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen und Projekten im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Asgardia AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werteger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005718978, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Werteger AG, in Hergiswil (NW), CHE-356.025.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005530909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöpfer, Hans Rudolf Paul, von Eschenbach (LU), in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogen, Mark-Allen, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Perret, Aaron, von La Sagne, in Meggen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005530909, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Asgardia AG, in Hergiswil (NW), CHE-356.025.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031228).
Statutenänderung:
21.07.2022.
Firma neu:
Werteger AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skreiner, Dr. Alexander Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.