Informazioni su WeRec AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu WeRec AG
- WeRec AG è attualmente attiva e opera nel settore «Recycling». La sede si trova a Gundetswil.
- La dirigenza dell’azienda WeRec AG è composta da 3 persone.
- Il 03.02.2020 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-312.097.930.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: volkart projektmanagement GmbH, WEREC Technik GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.07.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wiesendangen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.020.904-0
IDI/IVA
CHE-312.097.930
Ramo economico
Recycling
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und das Recycling mit Wertstoffen aller Art sowie die Beratung, Planung, Einrichtung, den Betrieb, die Lizenzierung und den Service von Abfall und Aufbereitungssystemen und von Recyclinganlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: WeRec AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004820130, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WeRec AG, in Elgg, CHE-312.097.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398097).
Statutenänderung:
20.01.2020.
Sitz neu:
Wiesendangen.
Domizil neu:
Püntstrasse 39, 8543 Gundetswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäggli, Andreas, von Winterthur, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volkart, Roger, von Stadel, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil (SG)];
Maag, Judith, von Zell (ZH), in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Luzio, Stefanie, von Surses, in Lommis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4398097, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WeRec AG, in Elgg, CHE-312.097.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3387325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briner, Peter, von Winterthur, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Özdemir, Daniel, von Wängi, in Felben-Wellhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volkart, Roger, von Stadel, in Wil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maag, Judith, von Zell (ZH), in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bäggli, Andreas, von Winterthur, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3387325, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WeRec AG, in Elgg, CHE-312.097.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2004827).
Statutenänderung:
17.02.2017.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Briner, Peter, von Winterthur, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Volkart, Roger, von Stadel, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.