Informazioni su Wenko AG, Burgdorf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wenko AG, Burgdorf
- Wenko AG, Burgdorf ha sede a Burgdorf, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di altre macchine».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 12.12.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Wenko AG, Burgdorf è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-106.188.842.
- 3 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Polaris Technology Center Burgdorf GmbH, R&B Rajh Holding AG, Tschannen Spritzwerk AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Beat René Kohler,
Urs Wenger,
Hans-Rudolf Jenni,
Hanspeter Götti
i più recenti aventi diritto di firma
Beat René Kohler,
Urs Wenger,
Hans-Rudolf Jenni,
Hanspeter Götti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.10.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Burgdorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.006.367-5
IDI/IVA
CHE-106.188.842
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Bau von Verbrennungsmotoren und Fahrzeugen sowie Handel mit Spezialfahrzeugen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen oder verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kenora AG | Kirchberg (BE) | 30.11.2010 | 16.09.2019 | |
Suter Treuhand AG | Burgdorf | <2004 | 29.11.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Wenko AG Burgdorf
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wenko AG, Burgdorf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005907412, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wenko AG, Burgdorf, in Burgdorf, CHE-106.188.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720313).
Domizil neu:
Buchmattstrasse 46, 3400 Burgdorf.
Numero di pubblicazione: HR02-1004720313, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wenko AG, Burgdorf, in Burgdorf, CHE-106.188.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717523).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, Benjamin, von Walkringen, in Aefligen, mit Einzelprokura;
Fledersbacher, Peter, italienischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1004717523, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wenko AG, Burgdorf, in Burgdorf, CHE-106.188.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, S.0, Publ. 6612586).
Statutenänderung:
05.09.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Bau von Verbrennungsmotoren und Fahrzeugen sowie Handel mit Spezialfahrzeugen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen oder verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.09.1987: von Urs Wenger, in Langenthal, Fahrzeugbestandteile und Werkzeuge zum Preis von CHF 46'547.60, wofür ihm 46 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm zudem CHF 547.60 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden;
von Beat René Kohler, in Kirchberg BE, einen PW Ford Bronco, Jg. 1987, zum Preis von CHF 36'295.60, wofür ihm 34 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm zudem CHF 2'295.60 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kenora AG (CH-036.3.043.480-3), in Kirchberg BE, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.