Informazioni su Weil.Works AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Weil.Works AG
- Weil.Works AG a Luzern è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di abbigliamento». Weil.Works AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 08.02.2017.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 31.03.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Weil.Works AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-274.996.096.
- A & K Beteiligungs AG, Arvium AG, AWB Group AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.02.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.803.322-4
IDI/IVA
CHE-274.996.096
Ramo economico
Fabbricazione di abbigliamento
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Vertrieb von Textilien, Bekleidung und Schutzausrüstungen aller Art; Beteiligungen; Erwerb, Belastung oder Verkauf von Grundeigentum.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Weil.Works Ltd
- Weil.Works SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Weil.Works AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005138318, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Weil.Works AG, in Luzern, CHE-274.996.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918627).
Statutenänderung:
22.03.2021.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Sayn-Wittgenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004918627, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Weil.Works AG, in Luzern, CHE-274.996.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769623).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3769623, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Weil.Works AG, in Luzern, CHE-274.996.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2017, Publ. 3343031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Alexander Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fetscherin, Florian Niklaus Bernhard, von Bern, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Sayn-Wittgenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.