Indirizzo
Rundbuckstrasse 2
8212 Neuhausen am Rheinfall
Informazioni su Weidmüller Schweiz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Weidmüller Schweiz AG
- Weidmüller Schweiz AG ha sede a Neuhausen am Rheinfall ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Commercio di prodotti informatici e di comunicazione».
- La dirigenza dell’azienda Weidmüller Schweiz AG fondata il 10.01.2001 è composta da 5 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 05.02.2021.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SH è il seguente: CHE-101.704.305.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Christian Erik Baron Von Toll,
Dr. Timo Berger,
Dominic Greutmann,
Daniel Gottardo,
Boris Savic
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.01.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Neuhausen am Rheinfall
Ufficio del registro di commercio
SH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.024.096-6
IDI/IVA
CHE-101.704.305
Ramo economico
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Vertrieb von elektrotechnischen Erzeugnissen, insbesondere von Klemmen für die Elektro-Technik; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Zürich | 12.02.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | <2004 | 19.10.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Weidmüller Schweiz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005093340, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Weidmüller Schweiz AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.704.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004680071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schleicher, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bietigheim-Bissingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Josef, tschechischer Staatsangehöriger, in Dolni Brezany (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Baron Von Toll, Christian Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Detmold (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004680071, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Weidmüller Schweiz AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.704.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3747211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alvarez Tobar, Jose Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, René, von Mönthal, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Dr. Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Oerlinghausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schleicher, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bietigheim-Bissingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Josef, tschechischer Staatsangehöriger, in Dolni Brezany (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Savic, Boris, von Schaffhausen, in Feuerthalen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Greutmann, Dominic, von Beggingen, in Schleitheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3747211, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Weidmüller Schweiz AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.704.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3369195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Johannes, von Merishausen, in Opfertshofen SH (Thayngen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Dr. Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Oerlinghausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, René, von Mönthal, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.