Informazioni su WE Services GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu WE Services GmbH
- WE Services GmbH a Thun è una Società a garanzia limitata nel ramo «Fornitura di servizi informatici». WE Services GmbH è attiva.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 19.08.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-365.243.101.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.09.2023
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.095.550-2
IDI/IVA
CHE-365.243.101
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Verkauf von Soft- und Hardware sowie das Angebot von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann mit Waren aller Art handeln sowie insbesondere Generalunternehmer-, Lizenz- und Kommissionsverträge abschliessen. Die Gesellschaft kann weiter Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: WE Services GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006109042, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
WE Services GmbH, in Thun, CHE-365.243.101, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Sebastian Nicolas, von Schwarzhäusern, in Wabern (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Nicolas, von Schiers, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Widmer, Thierry Lou, von Schneisingen, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Daniel, von Seeberg, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005838784, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
WE Services GmbH, in Thun, CHE-365.243.101, Fellerstrasse 4, 3604 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Verkauf von Soft- und Hardware sowie das Angebot von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann mit Waren aller Art handeln sowie insbesondere Generalunternehmer-, Lizenz- und Kommissionsverträge abschliessen. Die Gesellschaft kann weiter Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Weber, Daniel, von Seeberg, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gygax, Sebastian Nicolas, von Schwarzhäusern, in Wabern (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Nicolas, von Schiers, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Widmer, Thierry Lou, von Schneisingen, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weber-Meyer, Diana, von Seeberg, in Thun, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.