Informazioni su WBD SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu WBD SA
- WBD SA è una Società anonima con sede a Sion. WBD SA appartiene al settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 21.05.2007 e ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.04.2018, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-113.638.135.
- WBD Gastro Sàrl, WBD Silo Sàrl hanno lo stesso indirizzo come WBD SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.05.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.1.216.007-0
IDI/IVA
CHE-113.638.135
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
En Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention, gestion et réalisation de participations dans tous types de sociétés et entreprises, notamment de sociétés immobilières, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CF Compagnie fiduciaire de révision sa | Genève | 25.05.2007 | 15.06.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: WBD SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4152985, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
WBD SA, à Genève, CHE-113.638.135 (FOSC du 03.09.2015, p. 0/2354873). Par suite du transfert de son siège à Sion, la société est inscrite au registre du commerce du Valais central;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Numero di pubblicazione: 4152941, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
WBD SA, précédemment à Genève, CHE-113.638.135, société anonyme (No. FOSC 170 du 03.09.2015).
Modification des statuts:
22.03.2018.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Chemin des collines 16a, 1950 Sion.
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: Apport en nature: selon contrat du 15.05.2007, l'intégralité des actions de la société VOLNA SA, à Genève, soit 10'000 actions de CHF 10, nominatives, liées selon statuts, ainsi que diverses créances en argent contre cette même société, pour CHF 125'500, en contrepartie duquel sont remises 885 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts, le solde constituant un agio.].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: communication écrite (par courrier, par fax ou par courriel) ou par avis inséré dans la FOSC.
Numero di pubblicazione: 2354873, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
WBD SA, à Genève, CHE-113.638.135 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).
But modifié:
en Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention, gestion et réalisation de participations dans tous types de sociétés et entreprises, notamment de sociétés immobilières, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 26.08.2015, ainsi que sur des points non soumis à publication. Calmonte Marc et de Palma Roberto ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Candolfi François, maintenant domicilié à Sion, jusqu'ici président avec signature collective à deux, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.