Indirizzo
c/o Toni Epp-Stöckli
Gotthardstrasse 19
6474 Amsteg
Informazioni su Wassergenossenschaft Amsteg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wassergenossenschaft Amsteg
- Wassergenossenschaft Amsteg è una Società cooperativa con sede a Amsteg. Wassergenossenschaft Amsteg appartiene al settore «Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 08.09.2020. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Wassergenossenschaft Amsteg.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Toni Epp,
Patricia Lussmann Hable,
Robert Epp,
Lukas Tresch,
Franz Gnos
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.03.1906
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Silenen
Ufficio del registro di commercio
UR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-120.5.001.151-4
IDI/IVA
CHE-101.676.442
Ramo economico
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Wassergenossenschaft Amsteg bezweckt den Betrieb und Unterhalt einer leistungsfähigen und zuverlässigen Wasserversorgung im Dorfe Amsteg. Sie übt insbesondere die Eigentums- und Nutzungsrechte an den Quellen, den Reservoirs sowie am bestehenden und künftigen Wasserleitungsnetz aus, soweit sie über diese Rechte und Anlagen verfügt. Sie vertritt ihre Interessen gegenüber den Wasserbezügern und Dritten. Die WGA kann Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern und damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wassergenossenschaft Amsteg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004973952, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Wassergenossenschaft Amsteg, in Silenen, CHE-101.676.442, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, S.0, Publ. 1500125).
Domizil neu:
c/o Toni Epp-Stöckli, Gotthardstrasse 19, 6474 Amsteg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epp, Toni, von Silenen, in Silenen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Epp, Anton, Mitglied, Kassier, mit Einzelunterschrift];
Gnos, Franz, von Silenen, in Silenen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1500125, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Wassergenossenschaft Amsteg, in Silenen, CHE-101.676.442, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S. 21, Publ. 4850794).
Domizil neu:
c/o Franz Gnos, Gotthardstrasse 34, 6474 Amsteg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnos, Martin, von Silenen, in Silenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epp, Anton, von Silenen, in Amsteg (Silenen), Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gnos, Franz, von Silenen, in Amsteg(Silenen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Amsteg (Silenen), Mitglied und Kassier mit Einzelunterschrift];
Lussmann Hable, Patricia, von Silenen, in Amsteg(Silenen), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4850794, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Wassergenossenschaft Amsteg, in Silenen, CH-120.5.001.151-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 26, Publ. 4790814).
Domizil neu:
c/o Robert Epp, Raindli 11, 6474 Amsteg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dittli, Josef, von Gurtnellen, in Amsteg (Silenen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnos, Martin, von Silenen, in Silenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident ohne Zeichnungsberechtigung];
Epp, Robert, von Silenen, in Amsteg (Silenen), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Epp, Anton, von Silenen, in Amsteg (Silenen), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.