Informazioni su Walter Hiltbrunner S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Walter Hiltbrunner S.A.
- Walter Hiltbrunner S.A. è attualmente attiva e opera nel settore «Officina del fabbro, fucina e bottega». La sede si trova a Vicques.
- C'é 6 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 07.05.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Walter Hiltbrunner S.A..
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dylan Hiltbrunner,
Yann Hiltbrunner,
Daniel Walter Hiltbrunner,
Emmanuel Marcel Glauser
i più recenti aventi diritto di firma
Yann Hiltbrunner,
Daniel Walter Hiltbrunner,
Denis Robert Lachat,
Alexandra Girard,
Emmanuel Marcel Glauser
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.08.1966
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Val Terbi
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.000.252-5
IDI/IVA
CHE-102.380.412
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un atelier de mécanique de précision et d'un garage, ainsi que la réparation d'éléments hydrauliques, de moteurs et de véhicules à moteur et toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières en rapport avec le but principal.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDAG Jura SA | Delémont | 02.02.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SCF Révision SA | Biel/Bienne | <2004 | 01.02.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Walter Hiltbrunner SA
- Hiltbrunner Walter SA
- Hilbrunner Walter SA.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Hiltbrunner S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006027227, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Walter Hiltbrunner S.A., à Val Terbi, CHE-102.380.412, société anonyme (No. FOSC 4 du 08.01.2024, Publ. 1005928524).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hiltbrunner, Béatrice Ruth, de Sumiswald, à Renan BE, membre, sans droit de signature;
Hiltbrunner Coradazzi, Madeleine Marianne, de Sumiswald et Delémont, à Montsevelier (Val Terbi), membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Hiltbrunner, Dylan, de Sumiswald, à Courroux, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005928524, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Walter Hiltbrunner S.A., à Val Terbi, CHE-102.380.412, société anonyme (No. FOSC 29 du 10.02.2023, Publ. 1005676008).
Inscription ou modification de personne(s):
Hiltbrunner, Yann, de Sumiswald, à Vicques (Val Terbi), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Hiltbrunner, Daniel Walter, de Sumiswald, à Liesberg, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Hiltbrunner Coradazzi, Madeleine Marianne, de Sumiswald et Delémont, à Montsevelier (Val Terbi), membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Lachat, Denis Robert, de Schelten, à Corban (Val Terbi), secrétaire-comptable (hors-conseil), avec signature collective à deux;
Girard, Alexandra, de Sumiswald, à Vicques (Val Terbi), avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005676008, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Walter Hiltbrunner S.A., à Val Terbi, CHE-102.380.412, société anonyme (No. FOSC 53 du 17.03.2020, Publ. 1004854910).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hiltbrunner, Walter Jakob, de Sumiswald, à Vicques, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Hiltbrunner, Daniel Walter, de Sumiswald, à Liesberg, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Vicques (Val Terbi), président, avec signature individuelle];
Hiltbrunner Coradazzi, Madeleine Marianne, de Sumiswald et Delémont, à Montsevelier (Val Terbi), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Mervelier, membre et secrétaire, avec signature collective à deux];
Hiltbrunner, Yann, de Sumiswald, à Vicques (Val Terbi), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Courrendlin].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.