Indirizzo
c/o Cyrill Schildknecht
Eyackerstrasse 3
4584 Lüterswil
Informazioni su Wärmeverbund Lüterswil-Gächliwil AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wärmeverbund Lüterswil-Gächliwil AG
- Wärmeverbund Lüterswil-Gächliwil AG opera nel settore «Fornitura di riscaldamento e condizionamento» ed è attualmente attiva. La sede è a Lüterswil.
- Wärmeverbund Lüterswil-Gächliwil AG è stata costituita nel 11.03.2019.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 26.02.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-283.372.871.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Gerhard Arni,
Mark Hunninghaus,
Thomas Keller,
Cyrill Ulrich Schildknecht
i più recenti aventi diritto di firma
Gerhard Arni,
Mark Hunninghaus,
Thomas Keller,
Cyrill Ulrich Schildknecht
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.03.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Buchegg
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.017.639-7
IDI/IVA
CHE-283.372.871
Ramo economico
Fornitura di riscaldamento e condizionamento
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gewinnung von Wärme und sonstiger Energie aus natürlichen oder erneuerbaren Rohstoffen wie Holz, Sonnenlicht, Biomasse usw., Umwandlung der Energie in andere Formen respektive Überführung auf andere Energieträger sowie Lieferung von Wärme oder sonstiger Energie an Endverbraucher oder Verteilorganisationen zu marktgerechten Preisen. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Immobilien im In- und Ausland erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wärmeverbund Lüterswil-Gächliwil AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005970500, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Wärmeverbund Lüterswil-Gächliwil AG, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-283.372.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749623).
Sitz neu:
Buchegg. Gemeindefusion per 01.01.2024.
Numero di pubblicazione: HR02-1005749623, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Wärmeverbund Lüterswil-Gächliwil AG, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-283.372.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, Publ. 1004902729).
Domizil neu:
bei Cyrill Schildknecht, Eyackerstrasse 3, 4584 Lüterswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arni, Gerhard, von Lüterswil-Gächliwil, in Lüterswil-Gächliwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunninghaus, Mark, von Nesslau, in Buchegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Thomas, von Deitingen, in Etziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004902729, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Wärmeverbund Lüterswil-Gächliwil AG, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-283.372.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587630).
Statutenänderung:
27.05.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
650 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.