Informazioni su Waeber Holzbau AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Waeber Holzbau AG
- Waeber Holzbau AG ha sede a Gurmels ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Carpenteria, coprietto e construzione in legno».
- Waeber Holzbau AG ha 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 08.07.2019. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio FR è il seguente: CHE-113.824.695.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.09.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gurmels
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.538.664-5
IDI/IVA
CHE-113.824.695
Ramo economico
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Holzbauunternehmung, insbesondere Zimmerei, Innenausbau, Treppenbau, Elementbau und Abbundzentrum. Ausführung von General- und Totalunternehmungsaufträgen. Tätigkeit als Gutachter und Berater im Bausektor.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Blaser Treuhand AG | Bern | 14.08.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dovagest Consulting AG | Avry | 26.09.2007 | 13.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Waeber Constructions en bois SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Waeber Holzbau AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004670113, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Waeber Holzbau AG, in Gurmels, CHE-113.824.695 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828).
Vollständige Adresse:
Mühleweg 24, 3212 Gurmels.
Eingetragene Person geändert:
Waeber Patrick, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift, korrekterweise Waeber Patrick Albert, von Schmitten FR.
Neu eingetragene Person:
Waeber Murielle, von Schmitten FR, in Gurmels, Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5198118, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Waeber Holzbau AG, in Gurmels, CH-217-3538664-5, Betrieb einer Holzbauunternehmung, usw. (SHAB vom 26.09.2007, p. 8). Dovagest Consulting AG ist nicht mehr Revisionsstelle.
Neue Revisionsstelle:
Blaser Treuhand AG (CH-035-3032789-1), in Bern.
Numero di pubblicazione: 4127074, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Waeber Holzbau AG [Waeber Constructions en bois SA], in Gurmels, Mühleweg 24, CH-217-3538664-5. Neue Aktiengesellschaft. Statuten vom 19.09.2007.
Zweck:
Betrieb einer Holzbauunternehmung, insbesondere Zimmerei, Innenausbau, Treppenbau, Elementbau und Abbundzentrum. Ausführung von General- und Totalunternehmungsaufträgen. Tätigkeit als Gutachter und Berater im Bausektor.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--, voll liberiert, eingeteilt in 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilung an die Aktionäre:
eingeschriebene Briefe oder gegen Empfangsbestätigung.
Verwaltungsrat:
Waeber Patrick, von Schmitten (FR) und Fribourg, in Gurmels, ist einziges Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift.
Revisionsstelle:
Dovagest Consulting AG, in Avry.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.